Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Hovedbranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-12 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2021-01-12 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2010-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SVANEENG A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2012-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MALERFIRMAET 2B A/S. (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2013-12-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EIDOM A/S. (offentliggjort 2015-03-20)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: CITY ELEKTRIKEREN A/S. (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2014-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Murerfirmaet 2A A/S. (offentliggjort 2020-07-23)
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-01 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-01-12)
Den 2019-07-01 fjernes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aprilvej 96, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nissumvej 55, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-08-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2015-07-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nissumvej 55, 2860 Søborg (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2014-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Nissumvej 55, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2010-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nissumvej 55, 2730 Herlev (offentliggjort 2014-07-17)
Den 2010-12-28 tilføjes Direktion: Alex Poulsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder samt efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-08-26)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Legale ejere: Alex Poulsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Navne: APO HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-28)
Den 2010-12-28 tilføjes Reelle ejere: Alex Poulsen (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-28 tilføjes Revisor: Reviwest, Godkendt Revisionsanpartsselskab (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2010-12-28 tilføjes Stiftere: Alex Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Vedtægter: 2010-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-28)
Den 2010-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)