Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2013-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Beringgårdsvej 17, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-11-11 fjernes Navne: MULTI GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2013-11-11 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Stiftere: Claus Borg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2012-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 fjernes Direktion: John Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Beringgårdsvej 17, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2010-12-23 tilføjes Direktion: John Erik Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter og aktier samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Navne: MULTI GROUP HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Stiftere: Claus Borg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Vedtægter: 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-01-20)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)