Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Legale ejere | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Revisor | Kontaktoplysninger | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-15 tilføjes Binavne: Shine Cater ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-14 fjernes Binavne: Cater ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2019-01-15 tilføjes Vedtægter: 2019-01-15 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2018-10-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Wessels Vej 9, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-28)
Den 2018-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-28)
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-08 tilføjes Legale ejere: Klaus Juul Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-05-08 fjernes Legale ejere: Klaus Juul Jensen (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2015-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 2, 5600 Faaborg (offentliggjort 2018-10-28)
Den 2015-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Peter Wessels Vej 9, 5600 Faaborg (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2015-04-18 tilføjes Binavne: Cater ApS, Fireworks ApS (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2015-04-18 tilføjes Hjemmeside: www.juulplus.dk (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2015-04-18 tilføjes Vedtægter: 2015-04-18 (offentliggjort 2019-01-15)
Den 2014-06-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Peter Wessels Vej 9, 5600 Faaborg (offentliggjort 2015-04-18)
Den 2014-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skolevej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg af lys, motorisk legetøj og legeredskaber til børn og dermed beslægtet virksohed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2015-05-21)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-02-27 tilføjes Kontaktoplysninger: juulplus@juulplus.dk (offentliggjort 2012-02-27)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2011-01-13)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skolevej 3, 5600 Faaborg (offentliggjort 2014-06-17)
Den 2010-12-23 tilføjes Binavne: MOTORIKKEN ApS, JUULPLUS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Direktion: Klaus Juul Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Legale ejere: JUULPLUS HOLDING ApS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2010-12-23 tilføjes Navne: JUULPLUS - PLAY ApS (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-23 tilføjes Reelle ejere: Klaus Juul Jensen (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Stiftere: JUULPLUS HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)