Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 26, st. th., 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2022-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 26, st. th., 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2010-12-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLAR LIGHTNING CONSULTANTS ApS. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2012-12-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SOLAR LIGHTNING ENTREPRISE ApS. (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-10-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksholms Kanal 26, st. th., 1220 København K (offentliggjort 2022-08-22)
Den 2018-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 214, 3520 Farum (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-04 tilføjes Hjemmeside: www.solarlightning.dk (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2018-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: md@solarlightning.dk (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2017-09-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdterrasserne 214, 3520 Farum (offentliggjort 2018-07-04)
Den 2013-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Jernbanevej 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2012-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Jernbanevej 32, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-12-18)
Den 2010-12-23 tilføjes Direktion: Martin Dietz (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og investeringsvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Legale ejere: Martin Dietz (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2010-12-23 tilføjes Navne: DIETZ HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-23 tilføjes Reelle ejere: Martin Dietz (offentliggjort 2017-09-29)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-23 tilføjes Revisor: RL KØBENHAVN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Stiftere: Martin Dietz (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Vedtægter: 2010-12-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-23)
Den 2010-12-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)