Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Revisor | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2010-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAUSTED CONSULTING ApS. (offentliggjort 2015-06-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 110, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 110, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-11-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 110, 1., 2100 København Ø (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2010-12-14 tilføjes Direktion: Anette Hanna Bom Hausted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier og/eller anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber, samt enhver aktivitet der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2010-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Legale ejere: Anette Hanna Bom Hausted (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-12-14 tilføjes Navne: HAUSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2010-12-14 tilføjes Reelle ejere: Anette Hanna Bom Hausted (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2010-12-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-14 tilføjes Revisor: Svendsen & Dunker Administration I /S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Stiftere: Anette Hanna Bom Hausted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Vedtægter: 2010-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-22)
Den 2010-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)