Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Helle Gottlieb Klingaa | 10.12.2010 | |
Ole Vindfeld Klingaa | 10.12.2010 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Helle Gottlieb Klingaa | 10.12.2010 | 19.07.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Ole Vindfeld Klingaa | 10.12.2010 | 20.06.2022 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
KIROPRAKTORERNE KLINGAA ApS (CVR 16187143) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 10.12.2010 | 15.08.2019 | 100,00% | 100,00% |