Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 tilføjes Legale ejere: Yehuda Levy (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-01 fjernes Legale ejere: Hans-Christian Grøndahl Nielsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-01 tilføjes Reelle ejere: Yehuda Levy (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-01 fjernes Reelle ejere: Hans-Christian Grøndahl Nielsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-07-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-13 tilføjes Kontaktoplysninger: info@didilevy.com (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2017-06-12 fjernes Kontaktoplysninger: didilevy@yahoo.com (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-06-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-28 tilføjes Legale ejere: Hans-Christian Grøndahl Nielsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2013-01-28 tilføjes Reelle ejere: Hans-Christian Grøndahl Nielsen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2010-12-21 tilføjes Kontaktoplysninger: didilevy@yahoo.com (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2010-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaalundsgade 4, 3. tv., 1664 København V (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-08 tilføjes Direktion: Yehuda Levy (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. Selskabets formål omfatter desuden finansiel virksomhed og handel med valuta, råvare, aktier og lignende produkter for egen regning. Dette kan ske via margin konti og/eller futures kontrakter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2010-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Navne: MIND OVER MATTER ApS (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2010-12-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Stiftere: Yehuda Levy (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Vedtægter: 2010-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-06)
Den 2010-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)