Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alex Kjeld Pedersen | 12.09.2012 | 22.05.2013 | adm. dir |
Søren Johan Kærlyst | 20.12.2010 | 12.09.2012 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Gudiksen | 20.12.2010 | 22.05.2013 | bestyrelse |
Alex Kjeld Pedersen | 20.12.2010 | 22.05.2013 | bestyrelse |
Jens Christian Bebe | 20.12.2010 | 22.05.2013 | formand |
Amalie Rigmor Axelsen | 20.12.2010 | 11.05.2012 | bestyrelse |
Flemming Sølund | 20.12.2010 | 11.05.2012 | bestyrelse |