Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
DION OLSEN HOLDING ApS (CVR 33372086) | 10.12.2010 | 10.12.2010 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
P.O. Elanlæg A/S (CVR 39307413) | NORMAL | 25.03.2019 | 100,00% | 100,00% |
TP UDLEJNING A/S (CVR 31855160) | NORMAL | 25.03.2019 | 100,00% | 100,00% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Wiisbye ApS (CVR 29203563) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 18.05.2016 | 16.06.2021 | 100,00% | 100,00% |
Wiisbye ApS (CVR 29203563) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 12.09.2011 | 17.05.2016 | 66,67-89,99% | 66,67-89,99% |
DION OLSEN HOLDING ApS (CVR 33372086) | NORMAL | 10.12.2010 | 10.12.2010 | 100,00% | 100,00% |