Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2014-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 29, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-31 fjernes Direktion: Knud Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-31 fjernes Navne: OVERHOLM ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-03-31 fjernes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Stiftere: KALA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investering, handel, industri, samt dermed beslægtede erhverv (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Navne: OVERHOLM ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-09-05 fjernes Navne: KALA OVERHOLMEN 7 ApS (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2012-09-06 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 fjernes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Vedtægter: 2012-09-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Horsensvej 29, 8722 Hedensted (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalbyvej 98, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-18 tilføjes Direktion: Knud Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-18 fjernes Direktion: Kaj Skov Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2012-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2012-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalbyvej 98, 8722 Hedensted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-20 tilføjes Direktion: Kaj Skov Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Navne: KALA OVERHOLMEN 7 ApS (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Revisor: GRAUNGAARD INVEST APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Stiftere: KALA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)