Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2014-08-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Smedevangen 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-01 fjernes Navne: PRIMUS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-01 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Revisor: Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Stiftere: HEIBING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-07-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-27 fjernes Direktion: Lars Heibing (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Smedevangen 6, 3540 Lynge (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2013-07-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rugvænget 10, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-20 tilføjes Direktion: Lars Heibing (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering i ejendomme og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Navne: PRIMUS EJENDOMME ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Revisor: Peter Krog Christoffersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Stiftere: HEIBING HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Vedtægter: 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)