Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-07 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-06-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2019-06-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2019-09-10)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-03 tilføjes Legale ejere: APH ApS (offentliggjort 2016-02-03)
Den 2014-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er investerer i fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-06 tilføjes Vedtægter: 2014-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-06 fjernes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-05-18 tilføjes Revisor: Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer, Sønderup I/S, statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldvej 6, 3520 Farum (offentliggjort 2018-10-22)
Den 2010-12-21 tilføjes Direktion: Allan Pagh Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Navne: HANSEN & OLSEN ApS (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2010-12-21 tilføjes Reelle ejere: Allan Pagh Hansen (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2010-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-21 tilføjes Revisor: R60 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Stiftere: G. V. L. GRUPPEN A/S, Erik Olsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2010-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)