Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2013-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 112, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Hovedbranche: Forlystelsesparker o.l. (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-02 fjernes Kontaktoplysninger: sdy1983@hotmail.com (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-02 fjernes Navne: SD SPILLEHAL ApS (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-12-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Stiftere: Usman Ashraf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2013-01-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-05 fjernes Direktion: Sercan Deniz Yücel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-08-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-16 tilføjes Direktion: Sercan Deniz Yücel (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-16 fjernes Direktion: Mehmet Alan Yücel (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 tilføjes Direktion: Mehmet Alan Yücel (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-15 fjernes Direktion: Sercan Deniz Yücel (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-27 tilføjes Kontaktoplysninger: sdy1983@hotmail.com (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2011-03-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kong Georgs Vej 112, 2. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2011-03-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Havdrupvej 21, st. mf., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-04 tilføjes Direktion: Sercan Deniz Yücel (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-04 fjernes Direktion: Usman Ashraf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-04 tilføjes Navne: SD SPILLEHAL ApS (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2011-02-03 fjernes Navne: KIOSK & SPILLEHAL ApS (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2011-02-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-04 tilføjes Vedtægter: 2011-02-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havdrupvej 21, st. mf., 2700 Brønshøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-20 tilføjes Direktion: Usman Ashraf (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Hovedbranche: Forlystelsesparker o.l. (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Navne: KIOSK & SPILLEHAL ApS (offentliggjort 2010-12-21)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Stiftere: Usman Ashraf (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)