Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-12-06 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P.E.J. - GRUPPEN ApS. (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-01-01 tilføjes Bestyrelse: Louise Byg Kongsholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber samt investering i øvrigt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-01 tilføjes Vedtægter: 2011-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bitsovvej 2, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Direktion: Louise Byg Kongsholm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2010-12-06 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Legale ejere: Louise Byg Kongsholm (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2010-12-06 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN TREND INSTITUTE HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-12-06 tilføjes Reelle ejere: Louise Byg Kongsholm (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2010-12-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-06 tilføjes Revisor: ANKER HØST REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Stiftere: Louise Byg Kongsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)