Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Tegningsregel | Direktion | Revisor | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2010-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: HENNINGSEN PRODUCTION A/S. (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2024-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vadstedvej 18, 6560 Sommersted (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-05-31 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Legale ejere: HFenger Holding ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Navne: HH GRUPPEN MEDARBEJDER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Reelle ejere: Henrik Fenger (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Stiftere: PH HOLDING 2007 ApS, HHHH HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-02-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-11-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-08-14 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-08-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2023-08-14 fjernes Direktion: Henrik Fenger (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-11-10 tilføjes Direktion: Henrik Fenger (direktør) (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2022-11-10 fjernes Direktion: Jakob Blicher Ravnsbo (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2022-11-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-11-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-28 tilføjes Legale ejere: HFenger Holding ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2021-09-28 fjernes Legale ejere: Anders Herner Nielsen, Søren Autrup, Anders Nielsen, Lene Marie Kjær Henningsen, HHHH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2021-09-28 tilføjes Reelle ejere: Henrik Fenger (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2021-09-28 fjernes Reelle ejere: Hans Herman Henningsen, Preben Jakob Henningsen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-10-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-04 tilføjes Direktion: Jakob Blicher Ravnsbo (direktør) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2018-09-04 fjernes Direktion: Jørgen Lægaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-07-01 tilføjes Direktion: Jørgen Lægaard (direktør) (offentliggjort 2018-09-04)
Den 2018-07-01 fjernes Direktion: Jørn Peter Storck (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-08 tilføjes Legale ejere: HHHH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2016-04-07 fjernes Legale ejere: HHHH HOLDING ApS, Ingelise Nielsen (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2016-04-08 tilføjes Reelle ejere: Hans Herman Henningsen, Preben Jakob Henningsen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2015-10-23 tilføjes Direktion: Jørn Peter Storck (direktør) (offentliggjort 2018-07-13)
Den 2015-10-23 fjernes Direktion: Lars Stig Duehart (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-01 tilføjes Legale ejere: HHHH HOLDING ApS, Ingelise Nielsen, Søren Autrup, Anders Nielsen, Lene Marie Kjær Henningsen (offentliggjort 2016-05-02)
Den 2014-05-10 tilføjes Legale ejere: Anders Herner Nielsen (offentliggjort 2021-10-11)
Den 2010-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vadstedvej 18, 6560 Sommersted (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Direktion: Lars Stig Duehart (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i Henningsen Production A/S, CVR nr. 26 07 04 73. (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-05-31 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-20 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Navne: HH GRUPPEN MEDARBEJDER HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2010-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2010-12-20 tilføjes Stiftere: PH HOLDING 2007 ApS, HHHH HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-08-17)
Den 2010-12-20 tilføjes Vedtægter: 2010-12-20 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2010-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-17)