Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundedalsvej 36, 1. 1., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 100, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2013-12-12 sletter virksomheden Ejerskaber: PENNEO HOLDING ApS. (offentliggjort 2020-04-09)
Den 2020-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PENNEO A/S. (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-10-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 100, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2023-06-20)
Den 2018-10-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 100, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nordre Strandvej 100, 3150 Hellebæk (offentliggjort 2018-10-08)
Den 2016-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 tilføjes Kontaktoplysninger: clausenonline@gmail.com (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-08 fjernes Kontaktoplysninger: mc@ehavior.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 4., 2500 Valby (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2014-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 5. 8., 2500 Valby (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2014-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er være holdingselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-03-08 tilføjes Vedtægter: 2014-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køge Landevej 55, 5. 8., 2500 Valby (offentliggjort 2014-05-12)
Den 2013-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2013-03-08 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nattergalevej 6, 1., 2400 København NV (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2012-01-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rued Langgaards Vej 7, 5., 2300 København S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-12 tilføjes Direktion: Mikkel Clausen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2010-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Kontaktoplysninger: mc@ehavior.dk (offentliggjort 2016-06-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Legale ejere: Mikkel Clausen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2010-12-12 tilføjes Navne: CLAUSEN ONLINE ApS (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-12 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Clausen (offentliggjort 2017-12-11)
Den 2010-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Stiftere: Mikkel Clausen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)