Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Just-Bomholt(virk.: 22) Dir., Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tais Clausen(virk.: 17) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Henriette Stakemann(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nikolaj Hoffmann Deichmann(virk.: 11) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kristian Krag Nielsen(virk.: 2) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jacob Ove Kornerup(virk.: 66) | 1,69 % | 1,69 % | 3,39 % | 10,17 % |
Mads Nygaard Madsen(virk.: 10) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mikael Worning(virk.: 18) | 0 % | 0 % | 0 % | 11,11 % |
Flemming Carl Thorup(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Henriette Schütze(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 5,00 % | 12,50 % |
Jørgen Jensen(virk.: 40) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,60 % | 0,60 % | 2,29 % | 7,95 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jacob Just-Bomholt | 01.01.2017 | Sofievej 31, 2900 Hellerup |
Henriette Stakemann | 31.03.2021 | Kong Georgs Vej 38, 2000 Frederiksberg |
Tais Clausen | ||
Nikolaj Hoffmann Deichmann | ||
Kristian Krag Nielsen | 09.07.2024 | Louisevej 13, 2800 Kongens Lyngby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Jensen | 01.01.2007 | Gruts Alle 12A, 2900 Hellerup |
Jacob Ove Kornerup | 01.01.2007 | Soløsevej 18, 2820 Gentofte |
Mads Nygaard Madsen | 04.09.2013 | Lemchesvej 4A, 2900 Hellerup |
Mikael Worning | 31.07.2020 | Hvidegårdsparken 37, 2800 Kongens Lyngby |
Flemming Carl Thorup | 01.06.2021 | Ved Hegnet 8, 2960 Rungsted Kyst |
Henriette Schütze | 22.09.2023 | Tuborg Bakkedrag 8, 2900 Hellerup |
Aktive virksomheder: (15) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
3SHAPE A/S | 25553489 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
3SHAPE HOLDING A/S | 31473233 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
3SHAPE TRIOS A/S | 33368771 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
3shape Poland Sp. z o.o. | 35452966 | Aktiv | Ikke-specialiseret engroshandel (469000) |
Boom 808 ApS | 41790660 | NORMAL | Udgivelse af computerspil (582100) |
Ejendomsselskabet Bagsværdlund ApS | 32312004 | NORMAL | Anden udlejning af boliger (682030) |
Fintech Innovation Ventures ApS | 43134922 | NORMAL | Investeringsselskaber (643030) |
Miniclip Denmark ApS | 43325094 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
NETDANIA ApS | 29692858 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
NETDANIA CREATIONS ApS | 27976670 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
NETDANIA MARKETS ApS | 33064829 | NORMAL | Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900) |
SYBO 3 ApS | 39122677 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
SYBO ApS | 33858183 | NORMAL | Udgivelse af computerspil (582100) |
SYBO PeopleCo A/S | 39923661 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
United Fintech Denmark ApS | 41233230 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
04.01.2021 | 0,00 (km) | Holmens Kanal 7, 1060 København K | Holmens Kanal 7, 1060 København K |
3SHAPE TRIOS A/S. |
Sidst opdateret den 20.12.2010 og angivet som gældende fra 24.11.2010 (5061 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
3S HANDEL ApS | 37101834 |
3SHAPE A/S | 25553489 |
3SHAPE HOLDING A/S | 31473233 |
3shape Poland Sp. z o.o. | 35452966 |
3SHAPE TRIOS A/S | 33368771 |
3S HOLDING ApS | 32761186 |
3SH v/Bo Ross Mogensen | 26899400 |
3S INVEST ApS | 28855931 |
3SIXTY5 ApS | 32366074 |
3SIXTY ApS | 28709285 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Just-Bomholt(virk.: 22) Dir., Bestyrelsesmedlem | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
Tais Clausen(virk.: 17) Reelle ejere | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Henriette Stakemann(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Nikolaj Hoffmann Deichmann(virk.: 11) Reelle ejere | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Kristian Krag Nielsen(virk.: 2) Formand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 64 % | 0 % | 0 % | 0 % | 23 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jacob Ove Kornerup(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 8 | 40 | 2 |
Mads Nygaard Madsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mikael Worning(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden. | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Flemming Carl Thorup(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Henriette Schütze(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 |
Jørgen Jensen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 21 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Sum | 39 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 |
Pct. | 45 % | 0 % | 0 % | 9 % | 43 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Just-Bomholt(virk.: 22) Dir., Bestyrelsesmedlem | 16 | 9 | 0 | 5 |
Tais Clausen(virk.: 17) Reelle ejere | 11 | 11 | 1 | 15 |
Henriette Stakemann(virk.: 9) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 2 | 5 |
Nikolaj Hoffmann Deichmann(virk.: 11) Reelle ejere | 5 | 10 | 0 | 14 |
Kristian Krag Nielsen(virk.: 2) Formand | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 36 | 30 | 3 | 39 |
Pct. | 33 % | 28 % | 3 % | 36 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jacob Ove Kornerup(virk.: 66) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 2 | 1 | 37 |
Mads Nygaard Madsen(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 0 | 1 | 2 |
Mikael Worning(virk.: 18) Ikke aktiv i virksomheden | 17 | 4 | 0 | 0 |
Flemming Carl Thorup(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 4 | 0 | 0 |
Henriette Schütze(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 30 | 18 | 0 | 1 |
Jørgen Jensen(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 38 | 7 | 0 | 5 |
Sum | 134 | 35 | 2 | 45 |
Pct. | 62 % | 16 % | 1 % | 21 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |