Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Tegningsregel | Direktion | xbrl | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 103, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2012-05-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-15 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Legale ejere: Thomas Krohn (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Navne: TM-INVEST ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Reelle ejere: Thomas Krohn (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Stiftere: Thomas Krohn, Michael Juul (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-09-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2012-10-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TMS-GREENPOWER ApS. (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2022-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2022-03-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-02-16 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-03-20)
Den 2022-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2022-01-21 fjernes Direktion: Thomas Krohn (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 103, 7500 Holstebro (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 103, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 103, 7500 Holstebro (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 103, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering herunder investering i andre selskaber samt derved beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2013-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2013-11-18 tilføjes Vedtægter: 2013-11-18 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2013-11-18 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-31 fjernes Direktion: Michael Juul (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-10-02 tilføjes Legale ejere: Thomas Krohn (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2012-10-02 tilføjes Reelle ejere: Thomas Krohn (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 103, 7500 Holstebro (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2010-12-15 tilføjes Direktion: Michael Juul (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-05-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-15 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Navne: TM-INVEST ApS (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-15 tilføjes Stiftere: Thomas Krohn, Michael Juul (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-09-20)
Den 2010-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-01-21)