Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Direktion | Revisor | Vedtægter | ||||
Formål | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 10, 4930 Maribo (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-16 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Legale ejere: Marc Pabst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Navne: R-C 2015 ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Stiftere: Marc Pabst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2017-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2015-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-22)
Den 2015-09-16 fjernes Direktion: Marc Pabst (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-16 fjernes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-09-11 tilføjes Navne: R-C 2015 ApS (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2015-09-10 fjernes Navne: RÅDHUS-CAFEEN ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2015-09-11 tilføjes Vedtægter: 2015-09-11 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bageri med en gros og detailsalg samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2011-01-03 tilføjes Navne: RÅDHUS-CAFEEN ApS (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2011-01-02 fjernes Navne: FUTURE 15.12. ApS (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2011-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2011-01-03 tilføjes Vedtægter: 2011-01-03 (offentliggjort 2015-09-11)
Den 2010-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 10, 4930 Maribo (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Direktion: Marc Pabst (direktion) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-16 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af friske bageriprodukter (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Legale ejere: Marc Pabst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Navne: FUTURE 15.12. ApS (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2010-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Revisor: PRO REVISION I/S (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2010-12-16 tilføjes Stiftere: Marc Pabst (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-09-24)
Den 2010-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-09-22)