Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Kapital | ||||
Vedtægter | Navne | Binavne | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Formål | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-17 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-20 tilføjes Legale ejere: Bent Gunnar Nielsen (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-20 fjernes Legale ejere: Peter Friis Nielsen, Søren Friis (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2023-11-19 fjernes Legale ejere: Bent Gunnar Nielsen (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2011-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRIIS & PARTNERS ApS. (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-11-22 tilføjes Vedtægter: 2021-11-22 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 tilføjes Navne: NLSN & FRIIS HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-16 fjernes Navne: FRIIS HOLDING, SLAGELSE ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-09-17 tilføjes Vedtægter: 2020-09-17 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2020-09-16 tilføjes Binavne: S&P Holding ApS, NLSNGRP ApS, FRIIS & NLSN Holding ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2020-07-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuelsøvej 20, 4180 Sorø (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2018-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Snekkerupvej 25, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2018-10-13 tilføjes Kontaktoplysninger: gn@post8.tele.dk (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-16 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering samt at besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-08 tilføjes Vedtægter: 2013-06-08 (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2013-06-08 fjernes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-03 tilføjes Revisor: Datoselskabet af den 3. juli 2016 RVT P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-03 fjernes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Snekkerupvej 25, 4200 Slagelse (offentliggjort 2018-10-13)
Den 2010-12-04 tilføjes Binavne: FRIIS FUTURE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Direktion: Bent Gunnar Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2010-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Legale ejere: Bent Gunnar Nielsen, Peter Friis Nielsen, Søren Friis (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2010-12-04 tilføjes Navne: FRIIS HOLDING, SLAGELSE ApS (offentliggjort 2020-09-17)
Den 2010-12-04 tilføjes Reelle ejere: Bent Gunnar Nielsen (offentliggjort 2023-11-22)
Den 2010-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Revisor: Selskabet af den 4. juli 2016 RVT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Stiftere: Søren Friis, Peter Friis Nielsen, Bent Gunnar Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-31)
Den 2010-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)