Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Revisor | ||||
Bestyrelse | Reelle ejere | Binavne | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2012-04-30 sletter virksomheden Ejerskaber: FAST ENTREPRISE A/S. (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2012-06-30 sletter virksomheden Ejerskaber: MP INVEST SILKEBORG ApS. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2016-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MP INVEST SILKEBORG ApS. (offentliggjort 2016-06-01)
Den 2022-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2023-05-01 tilføjes Legale ejere: MN HOLDING SILKEBORG ApS, PØ INVEST ApS (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-05-01 fjernes Legale ejere: GH FAST 2014 ApS (offentliggjort 2023-08-01)
Den 2023-04-14 tilføjes Revisor: Revisionshuset Tal & Tanker Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2023-04-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2022-12-01 tilføjes Bestyrelse: Helle Bergstrøm (formand) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Anders Lysholt Holding ApS, GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: PLH HOLDING II ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Østerby (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-12-01 fjernes Reelle ejere: Poul Lysholt Hansen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-30 fjernes Legale ejere: Anders Lysholt Holding ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-30 fjernes Reelle ejere: Poul Østerby (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2022-11-28 fjernes Bestyrelse: Poul Lysholt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-10 tilføjes Binavne: FAST Entreprise A/S (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2022-02-02 tilføjes Vedtægter: 2022-02-02 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-20 tilføjes Legale ejere: PLH Holding IIII ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-06-20 fjernes Legale ejere: PLH Holding IIII ApS (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2019-06-20 tilføjes Reelle ejere: Poul Lysholt Hansen (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 tilføjes Legale ejere: PLH HOLDING II ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2019-05-28 fjernes Legale ejere: GUSTAV HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-17 tilføjes Bestyrelse: Anders Dalby Lysholt Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-17 fjernes Direktion: Poul Østerby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-21 tilføjes Legale ejere: Anders Lysholt Holding ApS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2018-12-21 fjernes Reelle ejere: Poul Lysholt Hansen, Ove Christian Nielsen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-07-01 tilføjes Legale ejere: GUSTAV HANSEN HOLDING A/S, GH FAST 2014 ApS (offentliggjort 2019-10-10)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-30 fjernes Legale ejere: GH FAST 2014 ApS, GUSTAV HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-27 fjernes Bestyrelse: Kent Villadsen Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-10-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-29 tilføjes Reelle ejere: Ove Christian Nielsen, Poul Østerby (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-16 tilføjes Binavne: Ejner Rohde, Silkeborg A/S (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2015-09-16 tilføjes Vedtægter: 2015-09-16 (offentliggjort 2022-02-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-01 tilføjes Legale ejere: GH FAST 2014 ApS, GUSTAV HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-07-01 tilføjes Reelle ejere: Poul Lysholt Hansen (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 fjernes Legale ejere: GUSTAV HANSEN HOLDING A/S, MN HOLDING SILKEBORG ApS, PØ INVEST ApS, GH FAST 2014 ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-04 tilføjes Bestyrelse: Anette Raaby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-02-04 tilføjes Direktion: Poul Østerby (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-10-30 fjernes Bestyrelse: Jan Skytte Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Ove Christian Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 fjernes Direktion: Poul Lysholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Legale ejere: GH FAST 2014 ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sortenborgvej 21, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2012-06-20)
Den 2012-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-20 tilføjes Legale ejere: MN HOLDING SILKEBORG ApS, PØ INVEST ApS (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Bestyrelse: Jan Skytte Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-17 fjernes Bestyrelse: Knud Holmer Bretlau (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-17 tilføjes Direktion: Poul Lysholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-17 fjernes Direktion: Frederik Lysholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Legale ejere: GUSTAV HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2015-12-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lillehøjvej 9, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-25 tilføjes Bestyrelse: Knud Holmer Bretlau (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-25 tilføjes Direktion: Frederik Lysholt Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, murer- og entreprenørvirksomhed og anden dermed naturligt beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2011-05-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Navne: GUSTAV HANSEN, MURER OG ENTREPRENØR A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2010-11-25 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-11-25 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Stiftere: DRIFT AF 10.09.2012 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand og direktør i forening eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Vedtægter: 2010-11-25 (offentliggjort 2015-09-16)
Den 2010-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2010-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)