Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
JT Holding Østervrå 2022 ApS (CVR 43612166) | NORMAL | 31.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Per Søren Therkildsen | 12.05.2022 | 31.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |
Niels Jørgen Therkildsen | 15.11.2010 | 20.12.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
PJT HOLDING ApS (CVR 25135938) | NORMAL | 25.11.2010 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |