Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stephan Schmitz | 01.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Katia Ciesielska | 31.07.2017 | 01.12.2023 | direktør |
Mette Krog Hansen | 27.01.2016 | 26.06.2017 | adm. dir |
Carl Edgar Serge Vøgg | 29.06.2015 | 27.01.2016 | direktør |
Kristoffer Emil Eriksen | 28.05.2013 | 29.06.2015 | adm. dir |
Jesper Brunander | 05.01.2012 | 28.05.2013 | direktør |
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 07.12.2010 | 05.01.2012 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stephan Schmitz | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Harry Duncan MacDonald | 15.11.2018 | formand |
Carl Edgar Serge Vøgg | 18.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Tony Andrew Whiteman | 31.07.2017 | 18.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Robert McCorduck | 27.01.2016 | 15.11.2018 | formand |
Mette Krog Hansen | 27.01.2016 | 26.06.2017 | bestyrelsesmedlem |
Robert McCorduck | 29.07.2015 | 26.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Katia Ciesielska | 29.06.2015 | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Carl Edgar Serge Vøgg | 29.06.2015 | 27.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ole Meier Sørensen | 29.06.2015 | 27.01.2016 | formand |
Klaus Thorsten Wollesen Lund | 28.05.2013 | 29.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Brunander | 07.12.2010 | 29.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Peter Körner | 07.12.2010 | 29.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jan Severin Sølbæk | 07.12.2010 | 29.06.2015 | formand |
Jan Max Larsen | 07.12.2010 | 05.01.2012 | bestyrelsesmedlem |