Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hjemmeside | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Revisor | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Bredegade 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Bredegade 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Bredegade 1, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-03-14 fjernes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 99, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-23 tilføjes Legale ejere: Pneuma Holding ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 fjernes Legale ejere: Naser Memedi (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 tilføjes Reelle ejere: Felix Alberti Clausen (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2022-05-23 fjernes Reelle ejere: Naser Memedi (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2021-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 99, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Henrik Steffens Vej 4, 1866 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-12 tilføjes Legale ejere: Naser Memedi, ALBERTI HOLDING ApS (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-08-11 fjernes Legale ejere: ALBERTI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-08-12 tilføjes Reelle ejere: Naser Memedi, Kenneth Alberti (offentliggjort 2022-05-23)
Den 2020-08-11 fjernes Reelle ejere: Kenneth Alberti (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Henrik Steffens Vej 4, 1866 Frederiksberg C (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2019-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 90, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 90, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-07-10)
Den 2018-12-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 90, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Godthåbsvej 90, st., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-12-13)
Den 2018-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Duevej 26, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 26, 4. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2018-08-21)
Den 2017-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-09-07 tilføjes Hjemmeside: www.m-group.dk (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-05 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-08-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2017-09-07)
Den 2015-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 2, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, herunder på Internettet (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 tilføjes Navne: M-GROUP ApS (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-20 fjernes Navne: M-GROUPE ApS (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-21 tilføjes Vedtægter: 2014-01-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@m-group.dk (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2014-01-01 tilføjes Legale ejere: ALBERTI HOLDING ApS (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2014-01-01 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Alberti (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2013-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: info@clubmimeto.com (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksvej 2, 4733 Tappernøje (offentliggjort 2015-08-22)
Den 2013-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Duevej 4, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-04-17)
Den 2013-10-24 tilføjes Navne: M-GROUPE ApS (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-10-23 fjernes Navne: CLUB MIMETO ApS (offentliggjort 2013-04-17)
Den 2013-05-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@clubmimeto.com (offentliggjort 2014-01-27)
Den 2013-04-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Duevej 4, 4. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-04-17)
Den 2013-04-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-12-18)
Den 2013-04-17 tilføjes Navne: CLUB MIMETO ApS (offentliggjort 2013-04-17)
Den 2013-04-16 fjernes Navne: MIMETO.COM ApS (offentliggjort 2010-12-06)
Den 2012-06-12 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vennemindevej 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2010-12-18)
Den 2010-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 20, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkildevej 20, 3., 2400 København NV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-01 tilføjes Direktion: Kenneth Alberti (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel via Internettet med digitale produkter (offentliggjort 2016-05-24)
Den 2010-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Navne: MIMETO.COM ApS (offentliggjort 2010-12-06)
Den 2010-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-12-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Stiftere: MICHA MARIA HOLDING ApS, ALBERTI HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-06)
Den 2010-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)