Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Jan Vrigsted Lund | 31.12.2015 | 01.01.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Jeppe Petersen | 02.12.2010 | 30.12.2015 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Christiansfeld Maskinservice I/S (CVR 33311702) | Ophørt | 01.01.2011 | 31.12.2013 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |