Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Martinsen | 01.11.2017 | 06.09.2022 | adm. dir |
Jon Bille | 27.10.2014 | 31.10.2017 | direktør |
Thomas Martinsen | 03.12.2010 | 27.10.2014 | direktør |
Martin Bernhard Jepsen | 03.12.2010 | 27.10.2014 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steffen Bartholin Haandbæk | 01.01.2020 | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Lund | 01.01.2020 | 30.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Martinsen | 27.10.2014 | 06.09.2022 | formand |
Dan Stenrøjl | 27.10.2014 | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Martin Bernhard Jepsen | 27.10.2014 | 09.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jon Bille | 27.10.2014 | 31.10.2017 | bestyrelsesmedlem |