Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hvidhvask | Hovedbranche | Vedtægter | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sejersholt 22, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2014-06-19 sletter virksomheden Ejerskaber: HJEM-IS DANMARK A/S. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2015-12-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Hjem-Is Distribution ApS. (offentliggjort 2017-02-03)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Hjem-Is Distribution ApS. (offentliggjort 2017-06-30)
Den 2017-08-08 sletter virksomheden Ejerskaber: TR Investor Aabenraa IVS. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2018-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: 69 Slam Danmark A/S. (offentliggjort 2018-02-26)
Den 2018-10-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Boostgoods ApS. (offentliggjort 2018-10-15)
Den 2019-11-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Have A Coffee Invest ApS. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2021-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Padel Aabenraa ApS. (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2023-10-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HAC Finans ApS. (offentliggjort 2023-10-27)
Den 2024-02-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Jørgensgård 36, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2023-07-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-24 tilføjes Revisor: REVISIONSCENTRET HADERSLEV GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2023-07-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-02-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2022-02-17 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-03-29)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2020-09-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-07-25)
Den 2019-06-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-24 tilføjes Vedtægter: 2019-06-24 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-24 fjernes Revisor: Fischer 2022 ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-06-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-23 tilføjes Revisor: Fischer 2022 ApS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-05-23 fjernes Revisor: F2 Invest ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-05 tilføjes Revisor: F2 Invest ApS (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2013-11-05 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jørgensgård 36, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2010-11-19 tilføjes Direktion: Tom Roth (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt hermed relateret virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2022-02-18)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Legale ejere: Tom Roth (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2010-11-19 tilføjes Navne: TOM ROTH HOLDING ApS (offentliggjort 2010-12-01)
Den 2010-11-19 tilføjes Reelle ejere: Tom Roth (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2010-11-19 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Stiftere: Tom Roth (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Vedtægter: 2010-11-19 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-01)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)