Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2015-01-11 sletter virksomheden Ejerskaber: BLUEFRAGMENTS ApS. (offentliggjort 2019-05-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-20 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryttermosevej 43, 3230 Græsted (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2017-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gadeledsvej 13, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2016-06-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-29 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2013-01-29 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gadeledsvej 13, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-03-26)
Den 2010-11-30 tilføjes Direktion: Martin Bernhard Jepsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er IT konsulentvirksomhed samt investering i andre virksomheder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2010-12-02)
Den 2010-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Legale ejere: Martin Bernhard Jepsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2010-11-30 tilføjes Navne: DEVMIND CONSULTING ApS (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-11-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Bernhard Jepsen (offentliggjort 2017-10-26)
Den 2010-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-09-13)
Den 2010-11-30 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Stiftere: Martin Bernhard Jepsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Vedtægter: 2010-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)