Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Tegningsregel | Direktion | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Formål | ||||
Revisor | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2019-05-06 sletter virksomheden Ejerskaber: FB Snedkerhaven ApS. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2024-03-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 tilføjes Vedtægter: 2022-10-14 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-10-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2022-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 fjernes Direktion: Boris Nørgaard Kjeldsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-17 fjernes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2021-06-18 tilføjes Vedtægter: 2021-06-18 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngby Hovedgade 4, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Direktion: Søren René Kristiansen (direktør) (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-09-01 fjernes Direktion: Hans-Bo Hyldig (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-09-01 tilføjes Hjemmeside: www.dades.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2020-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: dades@dades.dk (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: DADES Bolig ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 fjernes Legale ejere: FBSM A/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Navne: Snedkerhaven Hvidovre ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-09-01 tilføjes Vedtægter: 2020-09-01 (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-09-01 fjernes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af ejendommen matr.nr. 3n Hvidovre By, Hvidovre, ejl.nr. 1-60, samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2021-06-21)
Den 2020-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Torveporten 41, 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-08-31 fjernes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2020-08-31 fjernes Navne: FB Byg Hvidovre ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-04-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torveporten 41, 2500 Valby (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2020-04-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-11-15)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-23 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-09-22 fjernes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2019-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2020-04-30)
Den 2019-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-05-01 tilføjes Legale ejere: FBSM A/S (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2019-05-01 fjernes Legale ejere: FB Administration ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2019-04-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-07-31)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2018-11-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1. sal., 2500 Valby (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2018-05-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er ejendomsudvikling samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-05-18 tilføjes Navne: FB Byg Hvidovre ApS (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-05-17 fjernes Navne: MEJERIBAKKEN 3, LYNGE ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2018-05-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-05-18 tilføjes Vedtægter: 2018-05-18 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-24 fjernes Direktion: Frederik Bruhn-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-04-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1. sal., 2500 Valby (offentliggjort 2018-11-07)
Den 2017-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønttorvet 6, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2016-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 10, 4., 2450 København SV (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2016-04-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 10, 4., 2450 København SV (offentliggjort 2016-10-27)
Den 2014-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Gungevej 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-05-24 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2013-05-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-03 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gungevej 2, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2010-11-25 tilføjes Direktion: Frederik Bruhn-Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe ejendommen matr. nr. 9 do Lynge By, Lynge, beliggende Mejeribakken 3, 3540 Lynge, at byggemodne jordstykket og opdele det i parceller, som hver kan bebygges med et enfamilieshus, samt at sælge parcelhusgrundene (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2010-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-06-23)
Den 2010-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Legale ejere: FB Administration ApS (offentliggjort 2019-05-02)
Den 2010-11-25 tilføjes Navne: MEJERIBAKKEN 3, LYNGE ApS (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2010-11-25 tilføjes Reelle ejere: Hans-Bo Hyldig (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2010-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2010-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-09-01)
Den 2010-11-25 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-11-25 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Stiftere: HCS 82 ApS, FB Gruppen A/S, FB Administration ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne hver for sig. (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2010-11-25 tilføjes Vedtægter: 2010-11-25 (offentliggjort 2018-05-18)
Den 2010-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-29)
Den 2010-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)