Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2012-05-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Bestyrelse: Jakob Saabye-Brøndum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Direktion: Laurids Mikaelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Kontaktoplysninger: ajab@torstenp.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Navne: LM FORRETNING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Revisor: DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Stiftere: Laurids Mikaelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt at foretage investeringer, og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-31 tilføjes Vedtægter: 2011-01-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 35, 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-24 tilføjes Bestyrelse: Jakob Saabye-Brøndum (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Direktion: Laurids Mikaelsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: ajab@torstenp.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-24 tilføjes Navne: LM FORRETNING HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Revisor: DANBORG REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Stiftere: Laurids Mikaelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)