Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Alsing Søndergren | 01.12.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Kauffmann | 01.10.2021 | 30.11.2022 | direktør |
Jan Kauffmann | 01.06.2015 | 30.09.2021 | adm. dir |
Per Jacobsen | 15.11.2010 | 01.06.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hanne Hansen | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gorm Kildahl Elikofer | 01.12.2022 | næstformand |
Henrik Plougmann Olsen | 01.05.2022 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Yen Meng-Lund | 01.10.2021 | 30.11.2022 | næstformand |
Bjarne Korshøj | 17.11.2015 | 01.10.2021 | næstformand |
Jan Kauffmann | 01.06.2015 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lotte Bøjer | 03.06.2013 | 30.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Lars Therkildsen | 15.11.2010 | 30.04.2022 | formand |
Yen Meng-Lund | 15.11.2010 | 30.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Kauffmann | 15.11.2010 | 31.05.2015 | næstformand |