Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Brønlundsvej 37, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Direktion: Heidi Lajla Kyed (direktion) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-11 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Legale ejere: Heidi Lajla Kyed, Arash Shahrokhi (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Navne: SHAH, AALBORG ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Stiftere: Heidi Lajla Kyed, Arash Shahrokhi (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2013-12-03 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET OLE VESTERGAARD, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2013-12-03 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2013-12-03 tilføjes Vedtægter: 2013-12-03 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2011-01-28 tilføjes Navne: SHAH, AALBORG ApS (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2011-01-27 fjernes Navne: LASH, AALBORG ApS (offentliggjort 2010-11-25)
Den 2010-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brønlundsvej 37, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Direktion: Heidi Lajla Kyed (direktion) (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-11 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Legale ejere: Heidi Lajla Kyed, Arash Shahrokhi (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Navne: LASH, AALBORG ApS (offentliggjort 2010-11-25)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET KJELDGAARD & THULSTRUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Stiftere: Heidi Lajla Kyed, Arash Shahrokhi (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-10-05)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-10-05)