Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2020-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anemonevej 11, 8763 Rask Mølle (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2020-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 5, 7160 Tørring (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2017-08-19 fjernes Direktion: Christian Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-30 tilføjes Direktion: Inga Thrane Hougaard (direktør) (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2011-11-10 tilføjes Direktion: Christian Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-11-10 fjernes Direktion: Lasse Hougaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bøgevej 5, 7160 Tørring (offentliggjort 2020-06-29)
Den 2010-10-25 tilføjes Direktion: Lasse Hougaard (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-25 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er holdingvirksomhed med det formål at eje aktier, anparter, andele samt kapitalandele i andre selskaber, og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2010-10-25 tilføjes Navne: HOUGAARD HOLDING S.M.B.A. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 tilføjes Reelle ejere: Inga Thrane Hougaard (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2010-10-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-10-25 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Vedtægter: 2010-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 tilføjes Virksomhedsform: 151 (offentliggjort 2015-03-05)
Den 2010-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)