Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Brian James Kristiansen | 28.11.2022 | 04.07.2023 | direktør |
Keld Petersen | 24.11.2010 | 28.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Keld Petersen | 16.12.2022 | 04.07.2023 | formand |
Karsten Kahland | 29.03.2022 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Schioldan Sørensen | 19.12.2019 | 16.12.2022 | formand |
Brian James Kristiansen | 24.11.2010 | 04.07.2023 | bestyrelsesmedlem |
Keld Petersen | 24.11.2010 | 15.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Vedel Christensen | 24.11.2010 | 19.12.2019 | formand |