Sektion (alle) | |||||||
Revisor | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2010-11-11 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNDDAHL Group ApS. (offentliggjort 2019-02-19)
Den 2015-08-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Lynddahl Invest ApS. (offentliggjort 2019-03-04)
Den 2015-11-25 sletter virksomheden Ejerskaber: PORSBORGS VINKÆLDER ApS. (offentliggjort 2017-03-31)
Den 2016-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: PORSBORGS VINKÆLDER ApS. (offentliggjort 2019-01-31)
Den 2019-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: LYNDDAHL Group ApS. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2019-02-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B2B Promotion ApS. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LYNDDAHL Group ApS. (offentliggjort 2019-10-02)
Den 2020-02-17 sletter virksomheden Ejerskaber: Lynddahl Telecom A/S. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-10-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lynddahl Telecom A/S. (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2023-12-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2019-12-09 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-21 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-25 tilføjes Vedtægter: 2015-06-25 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-09-30 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-01-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2015-01-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2014-01-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive produktionsvirksomhed, investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed herunder gennem datterselskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Navne: R78 HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-27 fjernes Navne: LAOS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2014-01-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-28 tilføjes Vedtægter: 2014-01-28 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-22)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 41, 6760 Ribe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-11 tilføjes Direktion: Rasmus Brøndum Lynddahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2010-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Legale ejere: Rasmus Brøndum Lynddahl (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-11-11 tilføjes Navne: LAOS HOLDING ApS (offentliggjort 2014-01-29)
Den 2010-11-11 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Brøndum Lynddahl (offentliggjort 2017-12-01)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2010-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-07-01)
Den 2010-11-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2010-11-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-12-16)
Den 2010-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)