Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Binavne | Kapital | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Reerstrupvej 4, 3490 Kvistgård (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 361, 1. a., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-11-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eremitageparken 361, 1. a., 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2023-02-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Åtoften 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Direktion: Aurimas Sakalys (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Direktion: Lone Østermark Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salgsvirksomhed, servicevirksomhed, udlejningsvirksomhed og investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Hovedbranche: Anden bygningsfærdiggørelse (offentliggjort 2023-03-03)
Den 2023-02-19 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2023-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: aurimasvlvk@gmail.com (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Kontaktoplysninger: lone@revisorlinien.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Legale ejere: Aurimas Sakalys (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Legale ejere: Østermarks Invest ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Navne: AJS Alternative ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-19 fjernes Navne: C. J. Konsulentassistance ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Reelle ejere: Aurimas Sakalys (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Reelle ejere: Lone Østermark Jørgensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen alene. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 tilføjes Vedtægter: 2023-02-20 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-02-20 fjernes Bestyrelse: Lone Østermark Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åtoften 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 37, st., 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salgsvirksomhed, konsulentvirksomhed samt udviklings- og innovationsvirksomhed. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: lone@revisorlinien.dk (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-03 fjernes Kontaktoplysninger: ea.so@outlook.com (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-01 tilføjes Bestyrelse: Camilla Julia Løbner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-01 fjernes Bestyrelse: Amanda Kathrine Alsing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-01 tilføjes Direktion: Lone Østermark Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-01 fjernes Direktion: Amanda Kathrine Alsing (direktør) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-08-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-02-27)
Den 2022-08-01 tilføjes Navne: C. J. Konsulentassistance ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-01 tilføjes Vedtægter: 2022-08-01 (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-08-01 fjernes Legale ejere: Amanda Kathrine Alsing, Emilie Caroline Udsen, Line Rathmann Mellerup (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-08-01 fjernes Reelle ejere: Amanda Kathrine Alsing, Emilie Caroline Udsen, Line Rathmann Mellerup (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2022-07-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2022-07-31 fjernes Navne: EaSo // Easy Isolation ApS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-12-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Københavnsvej 37, st., 3400 Hillerød (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-08-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Åtoften 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-08-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salgsvirksomhed, konsulentvirksomhed samt udviklings- og innovationsvirksomhed indenfor sundhedssektoren. (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-08-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ea.so@outlook.com (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-08-01 fjernes Kontaktoplysninger: loneost@gmail.com (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-08-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem i forening med direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2021-08-01 fjernes Binavne: Revisorlinjen ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-30 tilføjes Bestyrelse: Amanda Kathrine Alsing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-07-30 tilføjes Direktion: Amanda Kathrine Alsing (direktør) (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-07-30 fjernes Direktion: Lone Østermark Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-07-30 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-07-29 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-30 tilføjes Legale ejere: Amanda Kathrine Alsing, Emilie Caroline Udsen, Line Rathmann Mellerup (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2021-07-30 tilføjes Navne: EaSo // Easy Isolation ApS (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2021-07-29 fjernes Navne: ØSTERMARKS SERVICE OG ØKONOMI ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-30 tilføjes Reelle ejere: Amanda Kathrine Alsing, Emilie Caroline Udsen, Line Rathmann Mellerup (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2021-07-30 tilføjes Vedtægter: 2021-07-30 (offentliggjort 2022-08-04)
Den 2020-12-14 tilføjes Binavne: Revisorlinjen ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-12-13 fjernes Binavne: Regnskabslinien ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-12-14 tilføjes Vedtægter: 2020-12-14 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-13 tilføjes Binavne: Regnskabslinien ApS (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-07-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-07-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-07-13 tilføjes Vedtægter: 2020-07-13 (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-06-30 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-06-29 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2020-06-30 fjernes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2019-12-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-24)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-01)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-11-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-16 tilføjes Legale ejere: Østermarks Invest ApS (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2015-10-15 fjernes Legale ejere: Lone Østermark Jørgensen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2015-10-16 tilføjes Reelle ejere: Lone Østermark Jørgensen (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2015-10-15 fjernes Reelle ejere: Lone Østermark Jørgensen (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: loneost@gmail.com (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åtoften 5, 3400 Hillerød (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2010-11-19 tilføjes Direktion: Lone Østermark Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive salgsvirksomhed, servicevirksomhed, udlejningsvirksomhed og administrativ virksomhed. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Legale ejere: Lone Østermark Jørgensen (offentliggjort 2015-10-21)
Den 2010-11-19 tilføjes Navne: ØSTERMARKS SERVICE OG ØKONOMI ApS (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2010-11-19 tilføjes Reelle ejere: Lone Østermark Jørgensen (offentliggjort 2022-08-01)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Stiftere: Lone Østermark Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2010-11-19 tilføjes Vedtægter: 2010-11-19 (offentliggjort 2020-07-13)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-24)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)