Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Hvidhvask | Revision fravalgt | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Bibranche | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kløverbladsgade 11, 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2024-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 15, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2011-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: PREMIUM AQUA ApS. (offentliggjort 2016-11-03)
Den 2015-09-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JJ AF 1/11 1992 ApS. (offentliggjort 2016-07-04)
Den 2016-10-27 sletter virksomheden Ejerskaber: PREMIUM AQUA ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2016-12-06 sletter virksomheden Ejerskaber: Mentzler Gaardboe ApS. (offentliggjort 2018-02-07)
Den 2017-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Mentzler Gaardboe ApS. (offentliggjort 2020-08-31)
Den 2019-04-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PREMIUM AQUA ApS. (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-12-02 sletter virksomheden Ejerskaber: If Butter was a Lady ApS. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2020-01-27 sletter virksomheden Ejerskaber: JJH ApS. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mentzler Holding ApS. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-04-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: N & M Invest ApS. (offentliggjort 2021-04-07)
Den 2021-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: If Butter was a Lady ApS. (offentliggjort 2021-08-18)
Den 2023-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: The Tea Drink Company ApS. (offentliggjort 2023-12-20)
Den 2024-01-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-13 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trekronergade 15, 1., 2500 Valby (offentliggjort 2024-04-28)
Den 2019-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 40, 3. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2019-02-25 tilføjes Kontaktoplysninger: nicolai@mentzler.dk (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2018-03-01 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-02-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2016-02-24 fjernes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2015-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Ørsteds Vej 40, 3. tv., 1879 Frederiksberg C (offentliggjort 2019-02-25)
Den 2015-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndergade 22, st. tv., 1752 København V (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2011-10-01 tilføjes Bibranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2011-11-03)
Den 2011-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndergade 22, st. tv., 1752 København V (offentliggjort 2015-02-06)
Den 2011-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 6, 3. th., 1454 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsbjørnsstræde 6, 3. th., 1454 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-22 tilføjes Direktion: Nicolai Clemensen Mentzler (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber, investering samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2010-11-23)
Den 2010-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Legale ejere: Nicolai Clemensen Mentzler (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2010-11-21 fjernes Legale ejere: Nicolai Clemensen Mentzler (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2010-11-22 tilføjes Navne: NCM AF 1/8-2010 ApS (offentliggjort 2010-11-22)
Den 2010-11-22 tilføjes Reelle ejere: Nicolai Clemensen Mentzler (offentliggjort 2017-11-06)
Den 2010-11-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Revisor: Ringstedvej 71 ApS (offentliggjort 2016-08-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Stiftere: Nicolai Clemensen Mentzler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Vedtægter: 2010-11-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2010-11-22)
Den 2010-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 tilføjes Legale ejere: Nicolai Clemensen Mentzler (offentliggjort 2017-11-06)