Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2014-01-23 sletter virksomheden Ejerskaber: JB KRISTENSEN ApS. (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2014-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MUTONIC ApS. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2016-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MUTONIC ApS. (offentliggjort 2020-09-25)
Den 2020-06-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Mutonic Global ApS. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mutonic Global ApS. (offentliggjort 2021-03-04)
Den 2021-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-18 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2020-12-29 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2020-07-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-04 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2017-08-01 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-07-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2017-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2016-07-25 tilføjes Legale ejere: Jakob Balle Kristensen (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-07-24 fjernes Legale ejere: Jakob Balle Kristensen (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2016-05-24 fjernes Legale ejere: JB KRISTENSEN HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-11 tilføjes Legale ejere: JB KRISTENSEN HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2015-05-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-06-13)
Den 2015-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2013-04-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gangstedvej 2, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-04-18)
Den 2013-04-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jens Otto Krags Gade 13, 5. 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2011-11-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2010-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Otto Krags Gade 13, 5. 3., 2300 København S (offentliggjort 2018-03-20)
Den 2010-11-19 tilføjes Direktion: Jakob Balle Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Secunia ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-29)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Legale ejere: Jakob Balle Kristensen (offentliggjort 2017-06-14)
Den 2010-11-19 tilføjes Navne: JB KRISTENSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2011-01-11)
Den 2010-11-19 tilføjes Reelle ejere: Jakob Balle Kristensen (offentliggjort 2017-06-11)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-12-26)
Den 2010-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Vedtægter: 2010-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-11)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)