Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bibranche | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Formål | Kontaktoplysninger | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-30 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2014-05-01 sletter virksomheden Ejerskaber: MUTONIC ApS. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-19 sletter virksomheden Ejerskaber: AA Group Nordic ApS. (offentliggjort 2017-03-02)
Den 2016-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MUTONIC ApS. (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2017-01-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SecTeer ApS. (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2022-06-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-28 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2022-04-28 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-04-27 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-04-13 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-13 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-30 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-05-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strand Alle 12, 2670 Greve (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Strand Alle 12, 2670 Greve (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Binavne: Zaman Investment Group Aps, Madina Investments Aps (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investerer i innovative IT-relateret virksomheder. (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2017-02-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@zaman.dk (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2017-02-16 tilføjes Vedtægter: 2017-02-16 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2016-05-23 fjernes Legale ejere: MHZ HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-11 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2015-05-11 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2013-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strand Alle 12, 2670 Greve (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2013-04-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilegårds Vænge 63, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-11-29 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-05-27)
Den 2011-01-11 tilføjes Legale ejere: MHZ HOLDING II ApS (offentliggjort 2016-07-26)
Den 2010-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilegårds Vænge 63, 2635 Ishøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-19 tilføjes Direktion: Michael Muhammad Abdul Haddi Uz Zaman (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje anparter i Securia ApS (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2010-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Legale ejere: Michael Muhammad Abdul Haddi Uz Zaman (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2010-11-19 tilføjes Navne: MHZ HOLDING ApS (offentliggjort 2011-01-11)
Den 2010-11-19 tilføjes Reelle ejere: Michael Muhammad Abdul Haddi Uz Zaman (offentliggjort 2017-06-12)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2010-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-19 tilføjes Vedtægter: 2010-11-19 (offentliggjort 2017-02-16)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2011-01-11)
Den 2010-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)