Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Laurits Thrane | 15.12.1975 | 14.06.2011 | direktion |
Allan Østergaard Hansen | 15.12.1975 | 28.06.2007 | direktion |
Aino Krogh | 15.12.1975 | 07.12.1992 | direktion |
Ronald Sørensen | 15.12.1975 | 08.03.1991 | direktion |
Inge Søgaard Hansen | 15.12.1975 | 26.02.1991 | direktion |