Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Årsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne |
Den 2019-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-30 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: kaareujessen@gmail.com (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2018-12-31 fjernes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2018-12-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1971-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundbyesgade 22, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-19)
Den 1971-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-01-01 tilføjes Navne: EJERFORENINGEN LUNDBYESGADE 22 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1971-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 110 (offentliggjort 2018-12-31)