Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | Interessenter | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse |
Den 2023-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 119, 2840 Holte (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Bibranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Interessenter: Peter Christian Skak Olufsen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Kontaktoplysninger: christian@olufsen.dk (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Navne: Olufsen v/Christian Olufsen (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2023-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2023-09-06)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 119, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-31 fjernes Bibranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-31 fjernes Interessenter: Peter Christian Skak Olufsen (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-31 fjernes Kontaktoplysninger: christian@olufsen.dk (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-31 fjernes Navne: Olufsen v/Christian Olufsen (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2015-12-31 fjernes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-02-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rønnebærvej 119, 2840 Holte (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-02-04 tilføjes Bibranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-02-04 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-02-04 tilføjes Interessenter: Peter Christian Skak Olufsen (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-02-04 tilføjes Kontaktoplysninger: christian@olufsen.dk (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-02-04 tilføjes Navne: Olufsen v/Christian Olufsen (offentliggjort 2016-06-30)
Den 2010-02-04 tilføjes Virksomhedsform: 10 (offentliggjort 2016-06-30)