Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ulla Agerskov | 01.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Malene Størup | 01.12.2019 | 01.03.2024 | direktør |
Margrete Pump | 02.09.2019 | 30.11.2019 | direktør |
Bo Friborg Kristiansen | 01.09.2011 | 30.08.2019 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bendt Suhr | 28.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lone Arrild Nørholm | 08.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Pia Enemark | 08.09.2023 | suppleant |
Anette Elisabeth Falisse Damgaard | 06.09.2023 | formand |
Jørgen Holm | 06.09.2023 | næstformand |
Hans Nicolai Andersen | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hansen | 29.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Margrete Pump | 19.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hanne Brinch Jöhncke | 06.09.2023 | 09.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Pernille Beckmann | 15.12.2022 | 06.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Christensen | 21.02.2022 | 06.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Agerskov | 07.10.2021 | 01.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Sussie Gronald Lysholm | 09.03.2020 | 21.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Else Lund Frydensberg | 21.05.2019 | 14.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torsten Pedersen | 16.06.2018 | 24.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mads Erk Hartvith | 24.04.2018 | 31.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Appel Esbensen | 24.04.2018 | 24.02.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ib Poulsen | 18.05.2017 | 21.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Mads Harrel Thyregod | 18.05.2017 | 24.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Elmelund Sørensen | 20.04.2017 | 06.09.2023 | formand |
Dorthe Nonbo | 16.03.2017 | 07.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ida Hoeck | 26.05.2016 | 06.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Elisabeth Schaumburg | 01.09.2014 | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ernst Schlichting | 01.04.2014 | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vilner | 01.04.2014 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bent Pedersen | 01.04.2014 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lone Severinsen | 01.04.2014 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ghita Merete Ferrer | 18.12.2013 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Paul Lacoppidan | 09.10.2013 | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anne Worning | 09.10.2013 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Sølva Kate Andersen | 17.04.2013 | 28.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Munkholm Møller | 17.04.2013 | 26.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ida Hoeck | 17.04.2013 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Knud Lindberg Sant | 17.04.2013 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Winnie Bernbom | 17.04.2013 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Munch-Hansen | 23.01.2013 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Danø | 23.01.2013 | 17.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lene Hald | 24.01.2012 | 07.12.2017 | bestyrelsesmedlem |
Preben Brandt | 24.01.2012 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Gunver Zinck Folmand | 08.04.2010 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Peter Hellener Christensen | 08.04.2010 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Bram | 08.04.2010 | 01.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Maria Christina Hedin | 08.04.2010 | 17.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Lisbeth Polmer | 08.04.2010 | 17.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Charlotte Markussen | 08.04.2010 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Sussie Gronald Lysholm | 08.04.2010 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anne Kirsten Vogel | 29.04.2009 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anne Højen Sørensen | 29.04.2009 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bo Friborg Kristiansen | 29.04.2009 | 24.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Joan Hansen | 29.04.2009 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Britta Bartholdy Bech | 23.04.2008 | 02.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Heinz Reugboe | 23.04.2008 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Eva Højrup Christoffersen | 23.04.2008 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Mette Fjord Nielsen | 03.10.2007 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jens Skovgaard Nielsen | 03.10.2007 | 22.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lone Marianne Markussen | 03.10.2007 | 24.01.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Schultz Ifversen | 07.04.2006 | 01.04.2014 | næstformand |
Jytte Helene Freisleben | 30.03.2006 | 18.12.2013 | bestyrelsesmedlem |
Helle Rasmussen | 30.03.2006 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ingrid Frøsig Jespersen | 30.03.2006 | 29.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Henrik Kindtler | 30.03.2006 | 23.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Wedel Andersen | 30.03.2006 | 28.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Eva Højrup Christoffersen | 15.06.2005 | 30.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Jermiin | 21.04.2005 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Mette Sieverts | 21.04.2005 | 30.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Brandt Schmidt | 09.12.2002 | 23.01.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Maarbjerg | 11.03.2002 | 01.04.2017 | formand |
Kari Vieth | 11.03.2002 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Inge Ketty Olsen | 28.06.1999 | 27.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Nielsen | 17.03.1999 | 08.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Niels Skovgaard Nielsen | 17.03.1999 | 03.10.2007 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Philip | 15.12.1997 | 21.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vilner | 15.12.1997 | 21.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Lilly Anita Kristoffersen | 29.12.1988 | 18.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kai-Ole Gustav | 29.12.1988 | 26.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Nanna Nielsen | 29.12.1988 | 29.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Schultz Ifversen | 29.12.1988 | 30.03.2006 | næstformand |
Kirsten Birgit Thyregod | 29.12.1988 | 15.12.2005 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Hornbeck | 29.12.1988 | 15.06.2005 | bestyrelsesmedlem |
Maj-Britt Alice Joost | 29.12.1988 | 31.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
Lene Tronier | 29.12.1988 | 31.03.2005 | bestyrelsesmedlem |
John Carl Lange Jacobsen | 29.12.1988 | 31.03.2005 | formand |
Jørgen Christen Nielsen | 29.12.1988 | 15.04.2002 | bestyrelsesmedlem |
Aase Schelbeck | 29.12.1988 | 23.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Tønnesen | 29.12.1988 | 15.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Else Selma Christine Leidesdorff | 29.12.1988 | 15.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ane-Lise Søvndahl | 29.12.1988 | 20.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Egon Andersen | 29.12.1988 | 06.01.1995 | bestyrelsesmedlem |
Viggo Mollerup | 29.12.1988 | 17.06.1993 | bestyrelsesmedlem |
Børge Nielsen Skovbjerg | 29.12.1988 | 13.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Carlo Ivar Svendsen | 29.12.1988 | 13.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Karl Heinrich Sparup | 29.12.1988 | 09.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Poul Christensen | 29.12.1988 | 09.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Peter Aage Skafte | 29.12.1988 | 20.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Bent Boris Kristensen | 29.12.1988 | 12.04.1989 | formand |