Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Interessenter | Navne | Reelle ejere | Virksomhedsform |
Den 2020-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangsvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tangsvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2020-01-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Holmen I Scada ApS. (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tangsvej 5, 6950 Ringkøbing (offentliggjort 2020-05-15)
Den 2017-03-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 130, 6900 Skjern (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2016-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngbakken 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-05-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngbakken 8, 7500 Holstebro (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2014-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 37, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2010-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvedevænget 37, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2014-05-26)
Den 2010-12-01 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-01 tilføjes Interessenter: Hans Peder Holm, HPH ULFBORG ApS (offentliggjort 2010-12-20)
Den 2010-12-01 tilføjes Navne: HPH Invest I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Peder Holm (offentliggjort 2017-09-04)
Den 2010-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)