Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drejervænget 8, 5610 Assens (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsevej 12, 5631 Ebberup (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-03-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsevej 12, 5631 Ebberup (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2021-03-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Kontaktoplysninger: post@aurora-administration.dk (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-29 fjernes Kontaktoplysninger: o.s.adm@mail.dk (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Prinsevej 12, 5631 Ebberup (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Prinsevej 12, 5631 Ebberup (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: o.s.adm@mail.dk (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: post@aurora-administration.dk (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: post@aurora-administration.dk (offentliggjort 2021-02-09)
Den 2021-02-07 fjernes Kontaktoplysninger: o.s.adm@mail.dk (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2016-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valdemarsvej 40, 1., 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2016-02-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 4, st. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglgårdsvej 4, st. tv., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2016-02-19)
Den 2010-12-15 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 tilføjes Kontaktoplysninger: o.s.adm@mail.dk (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2010-12-15 tilføjes Navne: Ejerforeningen Hellerupvej 43 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)