Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Navne | Revisor | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-10-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueadministration (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-02-27 tilføjes Vedtægter: 2015-02-27 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-10-09 tilføjes Navne: PMH CONSULT ApS (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-10-08 fjernes Navne: PALLE MH HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2014-10-09 fjernes Revisor: NØRGAARD REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-08-25 tilføjes Kontaktoplysninger: pmh@pmhconsult.dk (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2014-06-30 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2014-08-28)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2007-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Allé 5, 8570 Trustrup (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Djursgade 31, 8500 Grenaa (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2007-09-28 tilføjes Navne: PALLE MH HOLDING ApS (offentliggjort 2014-11-18)
Den 2007-09-27 fjernes Navne: SCANDING HOLDING ApS (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2005-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Djursgade 31, 8500 Grenaa (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2005-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Park Alle 5, 8570 Trustrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2005-01-07)
Den 2005-01-06 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2004-10-04 tilføjes Navne: SCANDING HOLDING ApS (offentliggjort 2004-10-26)
Den 2004-10-03 fjernes Navne: SCANDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2003-04-09)
Den 2000-12-30 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: scanding@post10.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: scanding@post10.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1996-01-05 tilføjes Navne: SCANDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-04 fjernes Navne: ALFRED LUND EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-01-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1996-01-04 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1996-01-04 fjernes Direktion: Alfred Lund (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1996-01-02 tilføjes Legale ejere: Palle Müller-Hansen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1996-01-02 tilføjes Reelle ejere: Palle Müller-Hansen (offentliggjort 2017-10-19)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1974-03-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Park Alle 5, 8570 Trustrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-03-28 tilføjes Direktion: Alfred Lund (direktion) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1974-03-28 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-03-28 tilføjes Navne: ALFRED LUND EL-INSTALLATION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1974-03-28 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1974-03-28 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1974-03-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1974-03-28 tilføjes Revisor: NØRGAARD REVISION REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 1974-03-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-04)