Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Peter Kvist Jørgensen | ||
Peter Lennø | ||
Karina Vestergård Madsen | 01.01.2007 | Brammingegade 5, 2100 København Ø |
Vibeke Westh | 01.01.2007 | Chr. Winthers Vej 6, 1860 Frederiksberg C |
Niels Ulrik Sørensen | 01.01.2007 | Frederiksborggade 36, 1360 København K |
Ingo Østerskov Hansen | 01.01.2007 | Grundtvigsvej 2, 4600 Køge |
Pia Borgaard Ludvigsen | 01.01.2007 | Hendriksholms Boulev 15, 2610 Rødovre |
Karsten Søndergaard Nielsen | 01.01.2007 | Hvedevej 11, 2765 Smørum |
Kent Max Magelund | 01.01.2007 | Højstens Boulevard 7, 2605 Brøndby |
Dorte Tind Jørgensen | 01.01.2007 | Tordenskjoldsgade 25, 1055 København K |
Lene Lindberg | 01.01.2007 | Volmersvej 20, 3000 Helsingør |
Marianne Dithmer | 15.04.2007 | Smalbyvej 6, 2730 Herlev |
Jakob Manghezi Krogh | 01.06.2012 | Klokkestien 7, 2720 Vanløse |
Vagn Majland | 01.07.2013 | Svendebjergvej 37, 2650 Hvidovre |
Bitten Næsted Hansen | ||
Nanna Højlund | 01.12.2014 | Højvangen 78, 2860 Søborg |
Ann Berit Lykkeberg | ||
Philip Gabriel Petersen | 31.01.2017 | Valborg Allé 11, 2500 Valby |
Janine Almy | 20.05.2017 | Nygårdterrasserne 258F, 3520 Farum |
Katja Marianna Kayser | 01.12.2017 | Poppelvej 1A, 3070 Snekkersten |
Inga Aaberg | 29.10.2018 | Kantorparken 10, 2400 København NV |
Line Bach Holm | 30.04.2019 | Lundtoftegade 41, 2200 København N |
Tina Græsted | 01.05.2019 | Traneholmen 14, 3400 Hillerød |
Sisse Marie Berendt Welling | 15.04.2020 | |
Sebastian Schneekloth Laursen | ||
Emil Meyer West | ||
Marianne Dyrby | ||
Ditte Flicka Sommer |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
SOSU H S/I | 33284101 | Aktiv | Tekniske skoler og fagskoler (853200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
22.02.2016 | 2,93 (km) | Vognmagergade 8, 1120 København K | Skelbækgade 1, 1717 København V |
05.09.2019 | nan (km) | Skelbækgade 1, 1717 København V | Skelbækgade 1, 1717 København V |
SOSU H S/I. |
Sidst opdateret den 06.05.2019 og angivet som gældende fra 01.01.2019 (2103 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Sostrup Tennis og Badminton | 41768479 |
SOSU C Brøndby | 29556490 |
SOS Uddannelse A/S | 38862731 |
SOSUF | 36301430 |
SOSU H S/I | 33284101 |
SOSUKU | 43935712 |
Sosu Nord | 29553165 |
SOSU Nykøbing Falster | 29554269 |
SoSu Vikaren ApS | 41673435 |
Sosu vikar v/Britt Bentsen | 43225634 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Lennø(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Dorte Tind Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Inga Aaberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ditte Flicka Sommer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emil Meyer West(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marianne Dyrby(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sisse Marie Berendt Welling(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niels Ulrik Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Line Bach Holm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marianne Dithmer(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Ann Berit Lykkeberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Schneekloth Laursen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Katja Marianna Kayser(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tina Græsted(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Karina Vestergård Madsen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Pia Borgaard Ludvigsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janine Almy(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vibeke Westh(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lene Lindberg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Philip Gabriel Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nanna Højlund(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Ingo Østerskov Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Kent Max Magelund(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Bitten Næsted Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Karsten Søndergaard Nielsen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden. | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Peter Kvist Jørgensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Vagn Majland(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Jakob Manghezi Krogh(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 26 % | 0 % | 0 % | 0 % | 8 % | 66 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Lennø(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dorte Tind Jørgensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Inga Aaberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ditte Flicka Sommer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Emil Meyer West(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marianne Dyrby(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sisse Marie Berendt Welling(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Niels Ulrik Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Line Bach Holm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Marianne Dithmer(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 5 |
Ann Berit Lykkeberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Schneekloth Laursen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Katja Marianna Kayser(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tina Græsted(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 4 |
Karina Vestergård Madsen(virk.: 37) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 1 | 33 |
Pia Borgaard Ludvigsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Janine Almy(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 4 |
Vibeke Westh(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 6 |
Lene Lindberg(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 7 |
Philip Gabriel Petersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nanna Højlund(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 7 |
Ingo Østerskov Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 5 |
Kent Max Magelund(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 0 | 0 | 5 |
Bitten Næsted Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 0 | 0 | 1 |
Karsten Søndergaard Nielsen(virk.: 25) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 0 | 1 | 3 |
Peter Kvist Jørgensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vagn Majland(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 4 | 0 | 6 |
Jakob Manghezi Krogh(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 58 | 5 | 4 | 105 |
Pct. | 34 % | 3 % | 2 % | 61 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |