Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-10 tilføjes Kontaktoplysninger: bb@bengtsson-consult.dk (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2024-05-09 fjernes Kontaktoplysninger: preben@lous-willerup.dk (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2021-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2021-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2021-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: preben@lous-willerup.dk (offentliggjort 2024-05-10)
Den 2021-10-01 fjernes Kontaktoplysninger: poul.vejby@icloud.com (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2020-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2020-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-05-25 tilføjes Kontaktoplysninger: poul.vejby@icloud.com (offentliggjort 2021-10-02)
Den 2020-05-24 fjernes Kontaktoplysninger: poul@vejby-s.dk (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-10 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-10 tilføjes Kontaktoplysninger: poul@vejby-s.dk (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2020-01-10 tilføjes Navne: Ejerforeningen Ahlmanns Allé 13 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: poul@vejby-s.dk (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Navne: Ejerforeningen Ahlmanns Allé 13 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-12-09 fjernes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 13, 1. tv., 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2010-12-07 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-07 tilføjes Kontaktoplysninger: poul@vejby-s.dk (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2010-12-07 tilføjes Navne: Ejerforeningen Ahlmanns Allé 13 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2010-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2019-12-09)