Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: kundeteam6@deas.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2021-09-21 fjernes Kontaktoplysninger: info@deas.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2019-03-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2019-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2019-03-06)
Den 2017-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2016-10-20 tilføjes Kontaktoplysninger: info@deas.dk (offentliggjort 2021-09-22)
Den 2016-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: aalborg@deas.dk (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2013-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skibbrogade 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2013-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-27 tilføjes Kontaktoplysninger: aalborg@deas.dk (offentliggjort 2016-10-20)
Den 2011-07-19 tilføjes Hovedbranche: Andre organisationer og foreninger i.a.n. (offentliggjort 2011-07-19)
Den 2011-07-18 fjernes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Skovvej 66, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Hovedbranche: Ejerforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Navne: Ejerforeningen Drachmanns Gaard (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-06 tilføjes Virksomhedsform: 115 (offentliggjort 2013-11-22)