Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mark Bergmann Holding ApS (CVR 37871753) | NORMAL | 01.07.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Mark Ildved Bergmann | 18.11.2010 | 30.06.2016 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Bergmann Dam Stilladser ApS (CVR 36725176) | NORMAL | 27.04.2015 | 30.06.2016 | 100,00% | 100,00% |